Умножение

Умножение
Умножение на 9,99,999 и тд:
Чтобы умножить любое число на число, написанное девятками, надо к первому множителю приписать справа столько нулей, сколько девяток во втором множителе, и из результата вычесть первый множитель.
Пример: 167 · 9 = 1670 – 167 = 1503;
26 · 99 = 2600 – 26 = 2574.

Умножение двузначного числа на 11:
1 способ:Чтобы умножить двузначное число, сумма цифр которого меньше 10, на 11, надо между цифрами числа написать сумму его цифр.
Пример:63 · 11 = 693
2 способ: Чтобы умножить число на 11, нужно его разложить на сумму (10+1), а потом умножать .
Пример: 22*11=22*(10+1)=220+22=242

Умножение на однозначное число:
Чтобы умножить число на однозначное число, сначало нужно умножить десятки числа, а потом единицы.
Примеры:34 × 7 = 30 × 7 + 4 × 7 = 210 + 28 = 238
47 × 6 = 40 × 6 + 7 × 6 = 240 + 42 = 282

Умножение на двузначное число:
Чтобы умножить число на двузначное число, нужно мысленно его разобрать на десятки и единицы.
Пример: 29 × 12 = 29 × 10 + 29 × 2 = 290 + 58 = 348
41 × 16 = 41 × 10 + 41 × 6 = 410 + 246 = 656

Умножение на 4 и 8:
Чтобы устно умножить число на 4, его дважды удваивают.
Пример: 112 × 4 = 224 × 2 = 448
335 × 4 = 670 × 2 = 1340
Чтобы устно умножить число на 8, его трижды удваивают.
Пример: 217 × 8 = 434 × 4 = 868 × 2 = 1736

Видеоурок по английскому языку:

Past Simple Tense – Прошедшее Простое время

ПЕРЕМЕНКА

А теперь немножко отдохнем.   Past Simple Song